Hanes ariannol MILTON KEYNES METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1137998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £225.93k £240.40k £253.02k £253.73k £270.05k
Cyfanswm gwariant £249.08k £249.98k £240.04k £255.22k £285.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A