KIRKBY STEPHEN APPLEBY AND TEBAY METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of regular public acts of worship, open to members of the church and non members alike. Provision of sacred spaces (buildings) for prayer and contemplation. The teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Pastoral work including visiting the sick and bereaved.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

60 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
60 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STEPHEN JOHN RADFORD | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|||||||||||
Ian Daniel Simkins | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||||||||
Julie Plank | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||||||||
James Peter Alcock | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|||||||||||
Vivienne Cannon | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||||||||
Linda Mary Alcock | Ymddiriedolwr | 10 February 2024 |
|
|
||||||||||
Martin Alan Ewin | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||||||||
Joyce Worsfold | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||||||||
PAULINE CAPSTICK | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||||||||
Susan Georgina Davis | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||||||
Penny Hilland | Ymddiriedolwr | 18 December 2021 |
|
|
||||||||||
Caroline Shaw | Ymddiriedolwr | 18 December 2021 |
|
|
||||||||||
Catherine Jane Thwaites | Ymddiriedolwr | 18 December 2021 |
|
|
||||||||||
Mary Elizabeth Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 18 December 2021 |
|
|
||||||||||
Anne Margaret Crosby | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||||||||
Harry Hutchinson | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||||||||
Richard Ewan McGregor | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||||||||
Maureen Muriel Ewin | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||||||||
Alistair Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||||||||
David Ireland Thackray | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||||||||
Geoff Hodgson | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||||||||
Molly Ingham | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||||||||
Rev Jacqueline Carol Betts | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|||||||||||
Rev Andrew John Sterling | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||||||||
MARGERY SARAH CANNON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||||
Dacre Swinbank | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||||
Joanne Mary Boustead | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||||||||
David Russell Ewin | Ymddiriedolwr | 13 January 2016 |
|
|
||||||||||
Christine Marion Merritt | Ymddiriedolwr | 08 January 2015 |
|
|
||||||||||
LINDA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||||||||
BERYL ANNE BELL | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||||||||
JOHN WILLIAM THWAITES | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|||||||||||
JACQUELINE OUSBY | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||||||||
Rachel Anne Woof | Ymddiriedolwr | 13 December 2011 |
|
|||||||||||
VALERIE ELIZABETH WALTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
GLENDA BURTON MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
MARGARET NOBLE COULTHARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
Christine Elizabeth Marston | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
WENDY MARY SWINBANK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
THOMAS BERNARD STALEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ROWLAND WOOF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
WILLIAM OUSBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DAVID ASKEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MAURICE METCALFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Avril Swinbank | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JEAN MARGARET METCALFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JOHN PRATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
WILFRED CAPSTICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JOHN BERNARD THORNBORROW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MAUREEN MURIEL EWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MICHAEL PAUL CAPSTICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
KENNETH IVAN BRUNSKILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DAVID TREVOR BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
GEORGE DEREK LAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ALLEN HARRISON BURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARGARET ELIZABETH COWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JOHN MALCOLM THORNBORROW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JEAN BRUNSKILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Rev PHILIP RIGBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DONALD MARSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.34k | £202.69k | £171.62k | £128.36k | £128.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.99k | £162.68k | £143.03k | £182.07k | £182.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Medi 2020 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 21 Medi 2020 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 12/03/2010 AS AMENDED BY RESOLUTION 04/07/2013
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 South Road
Kirkby Stephen
CA17 4SN
- Ffôn:
- 01768371202
- E-bost:
- ksatcircuit@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window