ymddiriedolwyr METHODIST CHURCH REDHILL AND EAST GRINSTEAD CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Benjamin Scrivens | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Edison Madakudya | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||
Gill George | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||||
Diane Collins | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||||
Rev Jenny Parnell | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Rev Elisabeth Brooks | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Rev Gillian Baalham | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Helen Greaves | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
PAULINE JANET NEWTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Jacqui Waters | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Joyce Elizabeth Jordan | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
PAUL RICHARD FOX | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
David John Hewer | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Tony Peter Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Janet Dyson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Dr Simon Harold Bruce | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|||||||
ELIZABETH MARY GREGORY | Ymddiriedolwr | 02 February 2014 |
|
|
||||||
Patricia Kathleen Oakley | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|||||||
LORRAINE HEIDI VALLER | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||||
MARY VICTORIA PULFER | Ymddiriedolwr | 05 July 2012 |
|
|||||||
CLIVE PETER COLEMAN | Ymddiriedolwr | 08 March 2012 |
|
|
||||||
Andrew Robert Willock | Ymddiriedolwr | 01 January 2001 |
|
|||||||
IAN PATTISON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MR S TICKELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MR C G RIDGWAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MRS R E WILLOCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
REV C MCKIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MR K J NEWBURY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MR J S HILL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MRS S JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.