THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF BARKING

Rhif yr elusen: 1134027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary source of funds is the giving of Church Members and tax recovered from Gift Aid and donations. Additional regular sources of income are hall lettings, fees for weddings and funerals, fundraising income from events, and interests on reserves

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £126,035
Cyfanswm gwariant: £127,930

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barking And Dagenham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST MARGARET WITH ST PATRICK BARKING (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Mark Adams Cadeirydd 06 December 2021
THE STREETLIGHT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NORWELL UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
BARKING AND ILFORD UNITED CHARITIES -ESTATE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW EARWAKER Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
Kanayo Omo Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
Babajide Aina Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
LAWSON MGBUSS Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
JEBARAJ SOUNDEAPANDAN Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
LOLA SANWO Ymddiriedolwr 01 January 2017
ROTARY CLUB OF STRATFORD CIO
Derbyniwyd: Ar amser
OLAKUNLE OLAIFA Ymddiriedolwr 01 January 2017
JESUS POWER HOUSE MINISTRIES LTD
Derbyniwyd: 48 diwrnod yn hwyr
Rev PAT NAPPIN Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
Carol Brabender Ymddiriedolwr 16 April 2015
Dim ar gofnod
Cynthia Adams Ymddiriedolwr 01 January 2013
Dim ar gofnod
CAROLE WINGROVE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EMMANUEL FAGBEMI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
IRENE EARWAKER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID JARVIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £108.67k £55.60k £45.42k £100.48k £126.04k
Cyfanswm gwariant £88.05k £77.32k £76.12k £152.05k £127.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Tachwedd 2021 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Tachwedd 2021 7 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. MARGARETS CHURCH
NORTH STREET
BARKING
IG11 8AS
Ffôn:
02085942932
Gwefan:

stmargaretschurchbarking.com