ST ANDREW'S CHEAM UNITED REFORMED CHURCH CHARITY

Rhif yr elusen: 1134905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the Charity is the advancement of the Christian faith for the benefit of the public in accordance with the Scheme of Union of the United Reformed Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £327,925
Cyfanswm gwariant: £359,287

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sutton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST ANDREW'S CHEAM URC CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ian Dudley Philippe Ymddiriedolwr 23 March 2025
Dim ar gofnod
JENNIFER ANNE DICKINSON Ymddiriedolwr 23 March 2025
Dim ar gofnod
Julie Jamgotchian Ymddiriedolwr 23 April 2023
ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Pheonah Musisi Ymddiriedolwr 23 April 2023
ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
NIGEL COLIN LOCK MACDONALD Ymddiriedolwr 25 September 2022
ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Rosemairi Evison Ymddiriedolwr 05 April 2020
ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Janette Walls Ymddiriedolwr 05 April 2020
ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer margaret Macdonald Ymddiriedolwr 29 March 2020
Dim ar gofnod
Sophie Rebecca Easton Ymddiriedolwr 24 March 2020
Dim ar gofnod
Rev Craig Bowman Ymddiriedolwr 30 November 2019
ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Alan James Walls Ymddiriedolwr 24 March 2019
Dim ar gofnod
HEATHER SAINT Ymddiriedolwr 25 March 2018
ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Betty Ntow-Aninkora Ymddiriedolwr 26 March 2017
ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel Dickinson Ymddiriedolwr 07 April 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £315.39k £323.23k £272.51k £331.42k £327.93k
Cyfanswm gwariant £342.62k £276.91k £305.56k £335.48k £359.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.35k £19.49k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Andrews United Reformed Church
Northey Avenue
Cheam
Sutton
SM2 7HF
Ffôn:
02086425000
Gwefan:

standrews-cheam.org.uk