ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, WEST WICKHAM
Rhif yr elusen: 1134047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JONATHAN JAMES HANSLIP WARD | Cadeirydd | 17 October 2011 |
|
|||||||
Felicity-Jane Ennis Mason | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||||
Jessica Emma Louise Chick | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Julia Susan Cernoch | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Jacqueline Ann Barter | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||||
Louise Sarah Stockdale | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||||
Sarah Elizabeth Fletcher | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||||
Philippa Dominique Tagg | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|||||||
Martin Hugh Pinnell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
Lenka Ellmann | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||||
Penelope Nancy Bloice Seabrook | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||||
Jeremy Montague Tagg | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||
Mr Jeff Seabrook | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|||||||
SYBIL RUTH ANDREW | Ymddiriedolwr | 03 June 2013 |
|
|
||||||
SALLY ANNE MUNNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.