The Parish of Yate PCC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PCC of Yate New Town supports the activities of the Anglican parish of Yate and includes the activities of the four churches, St, Mary's Yate, St Nicholas Yate, St Peter's Wapley and St James Westerleigh. The activities include the day to day running of the four churches and and their fund-raising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 18 Awst 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1150655 SOUTH GLOUCESTERSHIRE YOUTH INITIATIVE
- 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF YATE (Enw gwaith)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF YATE NEW TOWN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN MALCOLM WALLACE | Cadeirydd | 28 April 2013 |
|
|||||
Helen Quayle | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Peter Gillespie | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Christine Ward | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Michaela Mackenzie | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Joyce bartholomew | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Shiles | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Henry John Shiles | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Diana Lorna Carter | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Claire Hayward | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Mary Farrell | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Christine Dolton | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Stephen Lord | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Rev Wanda Kay Morris | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Hywel Snook | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
June Powell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JOANNNE HODGE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
MARY PARKER | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
HEATHER MARGARET SMITH | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
WULLY PERKS | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
John Cornforth | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.94k | £180.42k | £519.32k | £228.42k | £254.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £197.60k | £181.97k | £496.43k | £252.27k | £260.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £215.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £7.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £51.68k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £441.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £47.54k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £3.31k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES as amended on 17 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE PARISH OFFICE
St. Marys Youth Centre
Church Road
Yate
BRISTOL
BS37 5BG
- Ffôn:
- 01454313105
- E-bost:
- parishoffice@yateparish.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window