ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF AYLESBURY
Rhif yr elusen: 1133973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DOUGLAS LEE ZIMMERMAN | Cadeirydd | 28 June 2016 |
|
|||||||
Susan Carolyne Newling | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||||
Matthew David Leyland Hagger | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||||
Michael George Sharp | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||
Joanne Hodgson | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||||
Rev Peter Wheeler | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||||
DR Anthony Richard Divers | Ymddiriedolwr | 20 August 2016 |
|
|
||||||
Rainah Madzorera | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.