Dogfen lywodraethu BLACKBURN MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 500709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/01/1971 AS AMENDED ON 08/05/1972 AS AMENDED ON 11/03/1974 AS AMENDED ON 11/05/1981 AS AMENDED ON 14/06/2004 AS AMENDED ON 29/02/2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IMPROVE DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES, AND FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME DECIDE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.