Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIMBLEDON
Rhif yr elusen: 1134177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £994.86k | £1.49m | £867.87k | £1.08m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £854.89k | £1.27m | £924.60k | £1.18m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £506.98k | £978.28k | £528.18k | £574.59k | £486.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £65.42k | £65.19k | £198.01k | £59.18k | £487.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £348.25k | £362.85k | £24.72k | £310.41k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.69k | £81.25k | £94.15k | £111.60k | £121.79k | |
|
Incwm - Arall | £516 | £6.54k | £22.81k | £25.04k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £444.98k | £4.00k | £39.88k | £14.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £807.33k | £1.27m | £894.83k | £1.18m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £6.42k | £2.21k | £2.52k | £6.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.50k | £0 | £15.28k | £19.10k | £27.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £41.88k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £47.56k | £0 | £27.56k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.