MID CHESHIRE METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

49 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- NORTHWICH AND WINSFORD METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
49 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Christine Aspey | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||||||
Allen Moyo | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Kathryn Patricia Craig | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
David Frith | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||
Mike Hornby | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||||||
Avril Bastin | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||||||
Robert Woodcock | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||
Ellenor Mabel Wilkinson | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||||||
April Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
Cathy Walmsley | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||
Mike Wells | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
Rosemary Gilbert | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
||||||||
Nick Hearnshaw | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||||||
Sylvia Newman | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||
Gillian Holden | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||
Rachel Gilbert-Bratt | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||
Michael Arthur Fellows | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||
JOHN HULME | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||||
Pauline Walker | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
Margaret Done | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
Olwen Dutton | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
rosemary head | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
PETER JOHN CRAVEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
ROY ALEC CRAIG | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
irene may collie | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
ian trevor jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
LINDA RUTH REEVE | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
slyvia richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
olwyn whittaker | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
michael wesley newman | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
lynne cieka | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
susan jane treeton | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
christine sara kirkham | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
IDA EYRES | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
pauline hesketh robbins | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
janet susan wardle | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
MERVYN WILKINSON BOUGHEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
MARGARET MARY SOUTAR | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||||
JOHN JEREMY COLLIER FREEMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||||
katherine mary tunnicliffe | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
helen pauline williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
terence stanley hinton | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
john lomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
PAUL BAILEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
roger trevor jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
Gary Cliffe | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||||||
REV PAT BILLSBORROW | Ymddiriedolwr | 09 April 2012 |
|
|||||||||
Maureen Ashton | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||||||
David Martin Whitfield | Ymddiriedolwr | 01 September 1998 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £227.99k | £346.23k | £238.88k | £208.72k | £230.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.11k | £279.59k | £313.34k | £260.52k | £287.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2023
(Mae'r cyfrifon |
17 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Medi 2020 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Medi 2020 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 15 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Northwich Methodist Outreach Centre
Witton Street
Northwich
CW9 5LP
- Ffôn:
- 01606350764
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window