THE FRIENDS OF THE STAFFORDSHIRE & WEST MIDLANDS (NORTH SECTOR) ARMY CADET FORCE TRUST

Rhif yr elusen: 1133333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supports this regional Army Cadet Force, they being part of a national youth organisation that aims to inspire young people to achieve success in their lives, through partaking in challenging adventurous, community and military activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £20,828
Cyfanswm gwariant: £14,821

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Stoke-on-trent
  • Swydd Stafford
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • SWM (NS) ACF FRIENDS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Dale Cadeirydd 04 February 2025
Dim ar gofnod
Jennifer Kate Amphlet Ymddiriedolwr 04 February 2025
Dim ar gofnod
Toby Henry McIntosh Gaddum Ymddiriedolwr 04 February 2025
Dim ar gofnod
Victoria Louise Hawley Ymddiriedolwr 06 February 2024
STAFFORD INDEPENDENT GRAMMAR SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
PARISH CLERK'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Mohammed Khuram Ymddiriedolwr 12 December 2023
THE STAFFORDSHIRE BRANCH OF THE CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND
Derbyniwyd: Ar amser
THE KING GEORGE V MEMORIAL SCOUTS AND GUIDES RECREATION LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
Shannon Jayne Phillips Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Phillip Hurley Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Jamie Edward Farnell-Smith Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Col 'Retd' K J Knutton OBE Ymddiriedolwr 07 May 2020
Dim ar gofnod
Kathryn Farmer Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Ruby Nagi Ymddiriedolwr 17 January 2018
Dim ar gofnod
GRAHAM MORLEY DL Ymddiriedolwr 05 December 2016
Dim ar gofnod
STEPHEN SMITH Ymddiriedolwr 09 June 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.97k £8.39k £7.86k £14.48k £20.83k
Cyfanswm gwariant £32.82k £9.07k £1.18k £8.29k £14.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ministry Of Defence
Building 115
Beacon Barracks
Beaconside
STAFFORD
ST18 0AQ
Ffôn:
07909006733