Hanes ariannol LONDON DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.30m | £1.07m | £1.01m | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.19m | £1.06m | £833.99k | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £992.21k | £1.18m | £970.71k | £902.32k | £1.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £160.49k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £71.65k | £59.64k | £41.86k | £54.41k | £153.31k | |
|
Incwm - Arall | £40.23k | £58.21k | £57.17k | £50.37k | £1.11m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.14m | £1.02m | £785.64k | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £6.99k | £7.91k | £11.01k | £10.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.52k | £8.95k | £9.40k | £9.63k | £10.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £759.20k | £651.34k | £491.62k | £251.35k | £581.19k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £6.99k | £7.91k | £11.01k | £10.84k | |
|
Gwariant - Arall | £40.83k | £42.06k | £35.91k | £37.34k | £35.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.