Hanes ariannol KARIS NEIGHBOUR SCHEME

Rhif yr elusen: 1133510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £316.15k £271.28k £303.67k £306.84k £374.11k
Cyfanswm gwariant £264.41k £248.25k £283.62k £307.80k £375.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £19.34k £19.65k £56.98k £22.14k £70.97k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £98.64k £81.57k £67.31k £72.23k £96.70k