THE NATIONAL ASSOCIATION FOR YOUTH JUSTICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The National Association for Youth Justice is a membership organization which seeks to promote the welfare and protect the rights of children and young people involved in the youth justice system in England and Wales, to which end it provides advice, training and information to members, supporters and others who support its aims.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 27 Medi 2010: Cofrestrwyd
- NAYJ (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ali Wigzell | Cadeirydd | 20 May 2015 |
|
|
||||
Laura Riley | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Chris Peace | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Brown | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Dr Jo Staines | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Laura Janes | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|||||
Andrew Peaden | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Dr Samantha Burns | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Dr Kirstine Szifris | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||
Dr CLAIRE PATERSON-YOUNG | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
KATHERINE EVANS | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Mary O'shaughnessy | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Ross Little | Ymddiriedolwr | 15 April 2014 |
|
|
||||
DR TIM BATEMAN | Ymddiriedolwr | 29 March 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.55k | £2.80k | £2.26k | £1.64k | £2.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.13k | £3.04k | £2.64k | £1.87k | £2.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 SEPTEMBER 2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 JUN 2021 as amended on 15 Jun 2020 as amended on 27 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE HUMAN RIGHTS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (AS SET OUT IN THE FULL RANGE OF INTERNATIONAL STANDARDS, TREATIES, RULES, CONVENTIONS AND GUIDELINES THEREON, INCLUDING THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD AND ALL RELATED UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD ¨ AND IN PARTICULAR WITHIN ENGLAND AND WALES - BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: = MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; = OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; = RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; = RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; = PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; = CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; = COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; = RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; = PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; = PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; = INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; = ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS.
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mayo House
Llangammarch Wells
LD4 4EF
- Ffôn:
- 01591620322
- E-bost:
- info@thenayj.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window