THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL'S KNIGHTSBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Paul's PCC is required, as stated in the Parochial Church Councils (Powers) Measure 1956, to co-operate with the minister in promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church - pastoral, evangelistic, social and ecumenical.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£686,519
Roddion a chymynroddion | £477.38k | |
Weithgareddau elusennol | £133.25k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £75.74k | |
Buddsoddiadau | £144 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£793,455
Codi arian | £14.52k | |
Weithgareddau elusennol | £778.94k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,885 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £14.52k | |
Gwariant elusennol | £778.94k |
Pobl

8 Gweithwyr
24 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- ST PAUL'S PCC, KNIGHTSBRIDGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Canon Alan Gordon Gyle | Cadeirydd |
|
||||||
James Peter Chegwidden | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Kathryn Pothier | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Serena Butt | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Robert Edward Thomas | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Emma Farah | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Mann | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Tempe Brickhill | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Mark Arena | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rev Rosemary Jane Richardson | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Benjamin Alexander Furnival | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Gregory Huw Walker | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Humphrey Richard Percy | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Sarah Raynor | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Patricia Dopheide | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Mary Anna Keighley | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Roland Brunner | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Thomas Justin Tull | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Louisa Dickerson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rachel Vosper | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rev GILLIAN STRAINE | Ymddiriedolwr | 15 April 2022 |
|
|
||||
Brandon Meredith Powell | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
David James Hayton | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Christopher William Barrow Stephens | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £653.56k | £470.00k | £514.94k | £632.69k | £686.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £493.39k | £447.87k | £562.15k | £606.66k | £793.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.46k | £6.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £486.60k | N/A | £346.89k | £426.24k | £477.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £58.11k | N/A | £72.91k | £71.62k | £75.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £108.54k | N/A | £95.04k | £134.65k | £133.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £309 | N/A | £108 | £177 | £144 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £5.00k | £7.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £491.35k | N/A | £561.18k | £604.42k | £778.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.03k | N/A | £971 | £2.24k | £14.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.75k | N/A | £5.00k | £5.65k | £5.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.16k | N/A | £1.05k | £1.17k | £18.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £90.37k | N/A | £80.07k | £72.11k | £90.10k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £182.40k | N/A | £160.07k | £208.38k | £126.98k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £100.30k | N/A | £92.75k | £107.07k | £150.59k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST PAUL'S CHURCH
32A WILTON PLACE
LONDON
SW1X 8SH
- Ffôn:
- 02072019999
- E-bost:
- info@spkb.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window