Hanes ariannol LINACRE METHODIST MISSION AND NEIGHBOURHOOD CENTRE
Rhif yr elusen: 1134158
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.97k | £80.31k | £819.49k | £438.15k | £66.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.16k | £97.28k | £816.19k | £444.47k | £57.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £798.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £20.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £465 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £365 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £2.12k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £53.05k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £763.14k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.