Hanes ariannol CATERHAM BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1135414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £144.49k £149.56k £137.15k £151.17k £170.03k
Cyfanswm gwariant £154.46k £128.91k £129.72k £171.95k £237.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £160 £260 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A