THE METHODIST CHURCH - MANCHESTER CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support Churches in providing acts of worship open to members/non-members; sacred space for prayer/contemplation; teaching Christianity; pastoral work; promoting Christianity via events/services; youth/senior citizens'/men's/women's clubs with Christian ethos; promoting mission of Church (& aiding social cohesion) via activities for specific needs groups; support Charities financially & by prayer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Pobl

49 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Oldham
- Rochdale
- Tameside
Llywodraethu
- 22 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- MANCHESTER CIRCUIT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
49 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Caroline Wickens | Cadeirydd | 23 August 2017 |
|
|||||||||||
Cristiana Eva Manley | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Catharine Anne Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||
Dr Nicholas Palfreyman | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||||||||
Angela Ralph | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Papa Andoh-Kweku | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|||||||||||
Linda Christine Carroll | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Sharon Read | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||||
Paula Collins | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||
Janet Elizabeth Hignett | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||||||||
Jacqueline Victoria Blackmore | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||||||||
John Alan Shuttleworth | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||||||||
Heather Steward | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||||||||
Helen Fielding | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||||||||
Abigail Hester Lorraine Parr | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|||||||||||
Janet Denise Yarwood | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||||||||
Andrew Nicholas Hallett | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||||||
Dr Daphne Christine Estelle Dawson | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||||||||
Graham William Ascroft | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||||||||
Sam Dada | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||||||||
REV KENNETH STOKES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||||
Dr Erinma Bell | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||||||
FIONA HELEN FULTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||||
BEVERLEY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||||
CHRISTINE MARY GRIME | Ymddiriedolwr | 13 September 2014 |
|
|||||||||||
YVONNE ANDERSON-BOYD | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||||||||
HILARY MAVIS SMALL | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|
||||||||||
JULIE AMANDA ROWBOTHAM | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
||||||||||
JENNIFER MARY WENT | Ymddiriedolwr | 14 February 2012 |
|
|||||||||||
JANET CAROL SANDERSON BAILEY | Ymddiriedolwr | 14 February 2012 |
|
|
||||||||||
RUSSELL GEORGE KIRBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ELIZABETH IRENE LOUISE STUART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
SANDRA BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARY EVELYN ADAMIAK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
SYLVIA DORRETTE PENNYCOOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DAVID GORDON POTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARGARET ANNIS MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Christine Davis | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
AUDREY JEAN REDSHAW BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ANDREW CHARLES SLIM | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
Dr BERNARD JAMES TREVES BROWN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
STEPHEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
SUZAN MICHELE ALLEN BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JOHN ALAN KINSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
BARBARA MARY SCHOFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ELVA KAY TOWLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DR ADRIAN HAROLD WILLIAM CURTIS JP BA PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PHILIP JOHN DAVIS BED. MED. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PETER SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £545.03k | £504.03k | £736.55k | £795.14k | £480.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £878.72k | £679.03k | £652.17k | £621.74k | £573.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £387.97k | £343.62k | £560.40k | £589.51k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.43k | £0 | £0 | £62.86k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £97.09k | £106.85k | £113.38k | £93.72k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.54k | £3.72k | £2.97k | £1.81k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £49.83k | £59.79k | £47.25k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £766.68k | £560.48k | £527.25k | £508.54k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.05k | £118.55k | £124.91k | £113.19k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.55k | £0 | £0 | £2.49k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £7.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £680 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
"DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)"
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 8 The Wesley Centre
Royce Road/Old York St
Hulme
Manchester
M15 5BP
- Ffôn:
- 01612262702
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window