COMBINED CHARITIES FUND FOR THE MENTALLY HANDICAPPED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Quarterly meetings of trustees to decide on the distribution of funds from interest on capital.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
- Wiltshire
Llywodraethu
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1158881 WILTON RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1011774 DEVIZES AND DISTRICT OPPORTUNITY CENTRE
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1113751 WILTSHIRE MIND
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 801343 BEAT (FORMERLY EATING DISORDERS ASSOCIATION)
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 305931 1ST LAVINGTON SEA SCOUT GROUP
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 282543 DEVIZES AND DISTRICT PHAB CLUB
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1019971 DEVIZES AND DISTRICT LINK
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1104284 THE MONDAY CLUB DEVIZES
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1174506 EASTERTON, MARKET LAVINGTON AND URCHFONT LINK GOOD...
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1026160 WILTSHIRE MUSIC CENTRE TRUST LTD
- 04 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 305927 1ST DEVIZES SCOUT GROUP
- 16 Awst 1972: Cofrestrwyd
- 04 Mai 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30k | £2.57k | £1.98k | £2.56k | £2.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54k | £3.86k | £1.35k | £0 | £700 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED THE 19 NOVEMBER 1971
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE MATERIAL MENTAL AND SPIRITUAL WELFARE OF PERSONS PRIMARILY CHILDREN WHO ARE SUFFERING FROM MENTAL ILLNESS ARRESTED OR INCOMPLETE DEVELOPMENT OF MIND. PSYCHOPTHIC DISORDER OR ANY OTHER DISORDER OR DISABILITY OF MIND AND IN PARTICULAR (A)BY MAKING GRANTS OF MONEY, CLOTHING OR OTHERWISE TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH PERSONS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 1 OF THE DEED)
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE BRIMINGHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window