ymddiriedolwyr VANIK COUNCIL (UK)
Rhif yr elusen: 1137083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MANHAR MEHTA | Cadeirydd |
|
||||||
Prakash Mehta | Ymddiriedolwr | 27 February 2022 |
|
|||||
Anup Mehta | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Purnima Mehta Secretary | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|||||
Nehal Mehta | Ymddiriedolwr | 05 November 2017 |
|
|
||||
Rajnikant Shah | Ymddiriedolwr | 28 February 2016 |
|
|
||||
Jaykumar Tarachand Shah | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
Vijay Hiralal Sheth | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.