Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, NAILSEA
Rhif yr elusen: 1135454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £448.86k | £399.08k | £528.96k | £433.19k | £510.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.91k | £408.02k | £427.48k | £443.48k | £461.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.38k | £104.21k | £1.00k | £500 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £480.26k | N/A | £424.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £30.67k | N/A | £53.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £9.30k | N/A | £13.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £7.46k | N/A | £15.89k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.26k | N/A | £3.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £32.16k | N/A | £24.43k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £404.20k | N/A | £443.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.52k | N/A | £3.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.80k | N/A | £1.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £44.82k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £21.76k | N/A | £14.57k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.