ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, NAILSEA
Rhif yr elusen: 1135454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JAMES MORLEY PACKMAN | Cadeirydd | 16 April 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Susan Rachel MacGowan | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Eleanor Ruth Jolly | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Louisa Baines | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
SALLY ANN WINSOR | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Paul Gibson | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Dr Vernon John Parfitt | Ymddiriedolwr | 07 August 2022 |
|
|
||||
Graham Widdicombe Adkins | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVID BARNES | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Jutta Hank | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Mary Frances Southwood | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
TIMOTHY WESLEY JOLLY MA MSC | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Robert John Norman | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
Dr Caroline Frances Mason | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|||||
MR Chris Hughes | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
Rev TREVOR STEPHEN DEAN | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.