ymddiriedolwyr Sector 3 Stockport
Rhif yr elusen: 1135557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Charles Jarvis | Cadeirydd | 12 May 2023 |
|
|||||
Kristan Jane Grant | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Tanya Louise Disdel O'Toole | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Sandra Ruth Marshall | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Marie Louise Fisher | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Dianne Scott-Fowler | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Anna Bernadette Lambert | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Mary Edwards | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
Kay Kelly | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
||||
MARGARET JEAN BRADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.