LLANSAMLET PAROCHIAL CHURCH COUNCIL

Rhif yr elusen: 1135372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (144 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

RELIGIOUS ACTIVITIES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £125,009
Cyfanswm gwariant: £192,064

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Abertawe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Ebrill 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev GERAINT DAVID WATHAN Cadeirydd 25 October 2017
AFON TAWE MINISTRY AREA CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Raymond John Winchester Ymddiriedolwr 01 January 2023
THE BOYS BRIGADE HALL RHYL
Derbyniwyd: Ar amser
THE BOYS' BRIGADE, WALES DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
Alison Mary Rita Rees Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Victoria Mann Ymddiriedolwr 16 April 2017
Dim ar gofnod
John Mathewson Ymddiriedolwr 16 April 2017
AFON TAWE MINISTRY AREA CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JEFFREY WILLIAM JONES Ymddiriedolwr 16 April 2017
AFON TAWE MINISTRY AREA CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jean Davies Ymddiriedolwr 16 April 2017
Dim ar gofnod
Vivienne Usher Ymddiriedolwr 12 April 2015
Dim ar gofnod
Cheryl Walters Ymddiriedolwr 12 April 2015
Dim ar gofnod
JEAN PALMER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RACHEL WELLS Ymddiriedolwr
SWANSEA AND BRECON MOTHERS UNION
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN MOIRA BIBBY Ymddiriedolwr
SWANSEA AND BRECON MOTHERS UNION
Derbyniwyd: Ar amser
MARILYN ANN REES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EIRA ELIZABETH MATHEWSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN ANN BOWEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £137.79k £130.44k £83.72k £666.13k £125.01k
Cyfanswm gwariant £142.18k £134.73k £97.05k £661.97k £192.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £65.54k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £12.04k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £12.75k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £575.79k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £661.97k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Mawrth 2025 144 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Mawrth 2025 144 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Mawrth 2024 125 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 04 Mawrth 2024 125 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Chwefror 2024 480 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 23 Chwefror 2024 480 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mawrth 2022 138 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Mawrth 2022 138 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Mawrth 2021 147 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Mawrth 2021 147 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Samlet's Church
Church Road
Llansamlet
SWANSEA
Ffôn:
01792 798845