Hanes ariannol Cambridge United Foundation Limited

Rhif yr elusen: 1137275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £266.66k £287.12k £512.35k £488.27k £929.85k
Cyfanswm gwariant £258.82k £286.88k £484.24k £570.42k £598.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.78k £23.83k £16.71k £12.50k £30.23k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £89.69k N/A £741.41k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £262.84k N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £159.81k N/A £188.44k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £433.58k N/A £559.12k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £50.67k N/A £39.25k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £575 N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A £0