THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH BARNSTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Teaching and promotion of Christianity and the whole mission of the church through sermons, courses, patoral work, the staging of events and meetings and distribution of literature. Support to other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,700 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wirral
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2010: Previously excepted registration
- BARNSTON PCC (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Richard Slater | Cadeirydd | 13 March 2022 |
|
|
||||
Alexandra Cox Brassey | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Hilary Jean Bird | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Susan Jane McCallum | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Vivien Jane Francis | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Paul Tolley | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Carol Norma Jordan | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Anna Elizabeth Mountford BA Hons | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Graham Rowland Hill | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Dr Alan Robert Johnston | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
David John Reed | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
LOIS JOY MILLINGTON | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|||||
PROF ROBERT JOHN MOOTS | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||
ROBERT PETER JARVIS | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £702.97k | £284.08k | £228.59k | £396.93k | £221.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £270.96k | £289.94k | £284.39k | £358.82k | £289.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.35k | £600 | N/A | £7.40k | £3.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £678.06k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.54k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £22.37k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £487.14k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £206.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £300 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £17.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barnston Parish Hall
85 Barnston Road
Heswall
WIRRAL
Merseyside
CH61 1BW
- Ffôn:
- 01516482404
- E-bost:
- treasurer@barnston.info
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window