BROCKWELL PARK MANAGEMENT ADVISORY COMMITTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The MAC is LB Lambeth's co-operative community partner for the ongoing management and restoration of Brockwell Park. It represents the needs and wishes of park users and stakeholders in discussions with Lambeth about their strategic objectives and aims to increase the use and enjoyment of the Park by local residents. It works to preserve and enhance the Park and to improve its bio-diversity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,995 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lambeth
- Southwark
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- BROCKWELL PARK COMMUNITY PARTNERS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR ANN KINGSBURY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Alan Wrigley | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Paul McGlone | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|||||
DEREK HOARE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.61k | £927 | £4.47k | £9.12k | £34.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £878 | £2.01k | £278 | £5.39k | £36.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/06/2004 AS AMENDED ON 13/07/2010 AS AMENDED ON 10/11/2011 AS AMENDED ON 19/01/2014
Gwrthrychau elusennol
THE BROCKWELL PARK MAC IS ESTABLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE AREA KNOWN AS BROCKWELL PARK, LOCATED IN THE LONDON SE24 POSTAL DISTRICT (HEREINAFTER REFERRED TO AS 'THE AREA OF BENEFIT') FOR THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSE: TO PRESERVE, CONSERVE, MAINTAIN, ENHANCE AND PROMOTE THE AREA OF BENEFIT'S NATURAL BEAUTY, HERITAGE AND ECOLOGY, WHILST ACHIEVING A BALANCE BETWEEN THE NEEDS AND WISHES OF ITS USERS AND THE LOCAL AUTHORITY THAT OWNS AND MANAGES IT AND IN ACCORDANCE WITH STATEMENTS SET OUT IN THE ATTACHED VISION STATEMENT (SEE ANNEX 1 TO THIS CONSTITUTION)
Maes buddion
THE BROCKWELL PARK MAC
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
87 ROSENDALE ROAD
LONDON
SE21 8EZ
- Ffôn:
- +44 7949 829865
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window