Hanes ariannol A ROCHA INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1136041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £872.86k | £1.32m | £1.19m | £1.40m | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.09m | £1.03m | £1.54m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £737.60k | £805.43k | £1.08m | £1.27m | £896.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.21k | £18.02k | £0 | £0 | £10.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £96.67k | £60.70k | £76.25k | £98.76k | £74.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £194.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £4.87k | £238.92k | £36.35k | £25.44k | £31.53k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £15.68k | £62.25k | £8.48k | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.08m | £1.02m | £1.53m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.97k | £8.48k | £10.89k | £13.31k | £48.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.32k | £28.26k | £17.87k | £9.66k | £32.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £356.31k | £655.20k | £175.62k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £44.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.