WEY VALLEY METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1137300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are primarily an administrative body overseeing the activities of 13 churches including 2 LEPs and 1 shared church which provide worship opportunities, youth/luncheon clubs, pastoral care/support for local charities. Church premises are used by the community and third-party organisations e.g. uniformed organisations, playgroups, NCT, dance schools etc.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £425,752
Cyfanswm gwariant: £380,053

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Awst 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1132730 GUILDFORD METHODIST CIRCUIT
  • 06 Awst 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • WOKING & WALTON ON THAMES METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

47 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
William Nigel Campion-Smith Ymddiriedolwr 01 September 2022
GUILDFORD TOWN CENTRE CHAPLAINCY
Derbyniwyd: Ar amser
GUILDFORD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ESUUBI TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH SAINT MARY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Robert Lloyd Cotton Ymddiriedolwr 01 September 2022
BLAKE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Paul Stuart GLASS Ymddiriedolwr 01 September 2022
TRINITY METHODIST CHURCH WOKING
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEYS AND ST FAITH'S SCHOOLS FOUNDATION
Derbyniwyd: 11 diwrnod yn hwyr
Rosemary Anne Lee Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Linda Macbeth Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Claire Olivia Hargreaves Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Rev George Kwesi Quarm Ymddiriedolwr 01 September 2021
SHEERWATER CHURCHES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Cecilia Lee Kim-Ford Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Pamela Ann Bailey Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Julie Anne Wallis Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
John David Bailey Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Naomi Patricia Belli Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Samantha Elizabeth Funnell Ymddiriedolwr 01 September 2020
TRINITY METHODIST CHURCH WOKING
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Adam Payne Ymddiriedolwr 01 September 2020
GODALMING UNITED CHURCH (METHODIST & UNITED REFORMED)
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
Julie Anne Rowling Ymddiriedolwr 01 September 2020
GODALMING UNITED CHURCH (METHODIST & UNITED REFORMED)
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
Margaret Louise Ireland Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Louise Pauline Steele Ymddiriedolwr 01 September 2020
GODALMING UNITED CHURCH (METHODIST & UNITED REFORMED)
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
Frederick William Rowe Ymddiriedolwr 16 July 2020
Dim ar gofnod
Andrea Jean Campion-Smith Ymddiriedolwr 01 September 2019
GUILDFORD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Peter Lawrence Hills Ymddiriedolwr 01 September 2018
SHEERWATER CHURCHES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Elizabeth Belsham BSc Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Revd Sydney Samuel Lake Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Vaughan Starkey Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
David Maxwell Paterson Ymddiriedolwr 01 March 2017
WALTON-ON-THAMES METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Adriaan Berrevoets Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
REV John Allan Taylor Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Robert Grenville Lewis Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Linda Margaret Todd Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Margaret Woolcock CQSW Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Rev David Duncan Faulkner BA MPhil Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Michael Laurence Lee Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Rev Barrie Wesley Tabraham Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Peter Francis Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Linda Louise Weedon Ymddiriedolwr 01 September 2016
THE METHODIST CHURCH: SOUTH-EAST DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN WADDELL Ymddiriedolwr 01 September 2016
TRINITY METHODIST CHURCH WOKING
Derbyniwyd: Ar amser
LYNDA SHORE Ymddiriedolwr 01 September 2016
BROOKWOOD WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
David Lander Ymddiriedolwr 01 September 2016
SHEERWATER CHURCHES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
TRINITY METHODIST CHURCH WOKING
Derbyniwyd: Ar amser
Allison Jackson Ymddiriedolwr 01 September 2016
TRINITY METHODIST CHURCH WOKING
Derbyniwyd: Ar amser
John Nelson Ymddiriedolwr 01 September 2016
TRINITY METHODIST CHURCH WOKING
Derbyniwyd: Ar amser
Jean Normington Ymddiriedolwr 01 September 2016
TRINITY METHODIST CHURCH WOKING
Derbyniwyd: Ar amser
Carole Steele Ymddiriedolwr 01 September 2016
MAYBURY AND SHEERWATER COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SHEERWATER CHURCHES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Alan Steele Ymddiriedolwr 01 September 2016
GODALMING BAND
Derbyniwyd: Ar amser
GODALMING UNITED CHURCH (METHODIST & UNITED REFORMED)
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
DUNCAN ERIC VEITCH CURTIS Ymddiriedolwr 01 September 2016
WALTON-ON-THAMES METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Ross John Richardson Ymddiriedolwr 01 September 2016
WALTON-ON-THAMES METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Eileen McCallum MacDonald BA Dip Ed Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Carol June Smith Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Margaret Joan Faulkner Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £401.40k £420.24k £394.00k £394.42k £425.75k
Cyfanswm gwariant £458.18k £699.50k £452.23k £481.16k £380.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 01 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 01 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 10 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 10 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 06 Gorffennaf 2022 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 06 Gorffennaf 2022 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 09 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 09 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Circuit Office
Merrow Methodist Church
Bushy Hill Drive
GUILDFORD
GU1 2SH
Ffôn:
07808046451