ymddiriedolwyr GLOBAL POVERTY PROJECT UK
Rhif yr elusen: 1137815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Guido Schmidt-Traub | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|||||
Rosalind McKenna | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Kjell Stefan Lofven | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Sabrina Hibo Dhowre Elba | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Sawsan Mohamad Chebli | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Craig COHON | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
Hannah Rachel Pawlby | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Joseph Cerrell | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.