SOUTHFIELD CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday Family Services, including activities for children and young people. Women's Meeting, a Ladies Prayer Group, times of Prayer, Praise and Fellowship, Home Care Groups, and a Ladies Book Group. Use of building for "Mother & Toddler", singers, a signing activity for babies, a club for 7-11 year olds, and for children's birthday parties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- SOUTHFIELD CHURCH LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Jean Bexon | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Nigel Bexon | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Trevor Graham Lloyd Jones | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|||||
KIN TUNG LEONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT ANDREW CLATWORTHY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.09k | £41.31k | £46.42k | £52.64k | £62.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.11k | £47.01k | £39.74k | £44.38k | £62.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 22 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 22 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 APRIL 2010 as amended on 11 Apr 2010
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITABLE PURPOSES OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN THE TRADITION OF AND IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH. THESE ARE ITS CHARITABLE PURPOSES FOR THE PURPOSES OF THE 2006 ACT. FOR AS LONG AS THE CHARITY IS REGISTERED AS A CHARITY IN ENGLAND AND WALES, ITS PURPOSES MAY ONLY BE ALTERED WITH THE PRIOR CONSENT OF THE COMMISSION AND IN ACCORDANCE WITH ANY CONDITIONS ATTACHED TO SUCH CONSENT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 ROCK AVENUE
NAILSEA
BRISTOL
BS48 2AJ
- Ffôn:
- 01275854575
- E-bost:
- clat@blueyonder.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window