ymddiriedolwyr YORKSHIRE NORTH AND EAST DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1136133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev LESLIE MICHAEL NEWTON | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||||
Dr Julia Branson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Rev Benjamin Paul Clowes | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Rev Ann Fox | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Bridget Joyce Bennett | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||||
Naomi Prince | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Emma Jane Crippen | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Nicholas Craig Bentley | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
ANDREW NEWMAN BROWN | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|
||||||
Malcolm Lucas | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.