TRIPLE 'H' TRUST

Rhif yr elusen: 1136750
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides underprivileged and at risk children aged 6 to 13 years living in areas suffering high indices of disadvantage, with emotional support, confidential advice and respite through the medium of supported small group holidays.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2022

Cyfanswm incwm: £14,738
Cyfanswm gwariant: £19,706

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Bryste

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Hydref 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1075201 THE BRISTOL ENSEMBLE LTD
  • 06 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
  • 14 Hydref 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2018 28/02/2019 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022
Cyfanswm Incwm Gros £21.20k £28.30k £37.43k £16.05k £14.74k
Cyfanswm gwariant £26.33k £24.34k £29.13k £12.02k £19.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 06 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 14 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 14 Medi 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2019 12 Medi 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2019 12 Medi 2019 Ar amser