Hanes ariannol SWANSEA UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1138342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £317.50m £360.67m £340.09m £412.63m £381.61m
Cyfanswm gwariant £285.09m £332.92m £447.63m £348.69m £298.78m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £21.60m £12.09m £15.91m £21.09m £16.03m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.82m £7.98m £323.58k £3.02m £6.62m
Incwm o roddion a chymynroddion £245.00k £251.00k £432.00k £282.00k £839.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £316.63m £360.33m £368.81m £406.22m £373.56m
Incwm - Gwaddolion £4.00k £88.00k £30.00k £9.00k £85.00k
Incwm - Buddsoddiad £631.00k £87.00k £812.00k £6.12m £7.21m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £285.09m £332.92m £447.57m £348.62m £298.73m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £61.92k £72.41k £52.94k
Gwariant - Llywodraethu £83.00k £73.00k £136.00k £141.00k £158.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £1.33m £1.30m £1.22m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0