ymddiriedolwyr BRITISH TRIATHLON FOUNDATION TRUST
Rhif yr elusen: 1138183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Adey | Cadeirydd | 24 March 2021 |
|
|
||||
Ruth Daniels | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Stephen Paige | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Catherine Wynne Roberts | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Giorgio Cali | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Terri Ann Lynam | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Patrick Craig | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Graham Rice | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Debbie Elizabeth Clarke Ch MCSI | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.