EUROPEAN MUSEUM FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity was set up with the purpose that the funds of the charity may be applied to maintain, improve and advance public education and in particular to assist and support museums to promote and encourage interest in such museums. This did not include museums operated for private profit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Armenia
- Aserbaijan
- Bosnia And Herzegovina
- Croatia
- Denmarc
- Estonia
- Ffrainc
- Georgia
- Groeg
- Gwlad Belg
- Latfia
- Portiwgal
- Sbaen
- Slofenia
- Y Ffindir
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
Llywodraethu
- 06 Mai 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 282158 THE EUROPEAN MUSEUM FORUM
- 08 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- EMF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Ofelia del Jesus Munoz | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Leontine Meijer-Van Mensch | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Johannes Jacobus Looijen | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Michal Wisniewski | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Amina Krvavac | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Joan Roca Albert | Ymddiriedolwr | 02 January 2021 |
|
|
||||
Sharon Heal | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.09k | £57.64k | £45.30k | £92.10k | £95.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.97k | £38.89k | £53.68k | £66.29k | £66.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
4.1 TO MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND TO PROMOTE, IMPROVE AND SUPPORT MUSEUMS WHICH ARE NOT CONDUCTED FOR PRIVATE PROFIT; 4.2 OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY INCLUDING THOSE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Museu de Portimao
Rua D Carlos I/Zona Ribeirinha
Portimao
Portimao
Algarve
- Ffôn:
- 01514784559
- E-bost:
- emf@europeanforum.museum
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window