Ymddiriedolwyr NEWPORT AND LOWER WYE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1137596

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Margaret Farr | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
REV Les Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Patricia Dicker | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
STUART NUTTALL | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
Ann Langford | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Roger John Langford | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||
GARETH EDWARDS | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
CAROL ANNE ALDRIDGE | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
MIRIAM EVA HAM | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
||||
Hazel Esme Bennett | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
ELIZABETH JILL ELLIS | Ymddiriedolwr | 01 September 1996 |
|
|
||||
ANN WALDRON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIAN LLEWELYN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Martin Lougher BSc, BArch | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA HANBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH GRAY F.C.L. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PENNY BLAKEMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARION EVELYN MARINA EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Michael Gray | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KEITH MAURICE HARVEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS PAM LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN COBBETT HEALEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBIN THOMAS ALAN HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH - JANE JONES MAAT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET NICHOLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.