CARDIFF UNIVERSITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The University provides Higher Education to the general public which will also include numerous research activities. For more detail see the Public Benefit Statement within the Annual Financial Statements.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£636,380,471
Roddion a chymynroddion | £1.40m | |
Weithgareddau elusennol | £534.44m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £74.74m | |
Buddsoddiadau | £9.67m | |
Arall | £16.13m |
Cyfanswm gwariant:
£611,469,000
Codi arian | £4.20m | |
Weithgareddau elusennol | £528.39m | |
Arall | £78.87m |
-£5,624,091 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £51,857,670 o 385 gontract(au) llywodraeth a £189,690,348 o 1094 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £83.07m | |
Gwariant elusennol | £528.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £24.91m |
Pobl

6171 Gweithwyr
22 Ymddiriedolwyr
2130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 484 |
£70k i £80k | 272 |
£80k i £90k | 108 |
£90k i £100k | 56 |
£100k i £110k | 51 |
£110k i £120k | 30 |
£120k i £130k | 20 |
£130k i £140k | 18 |
£140k i £150k | 13 |
£150k i £200k | 33 |
£200k i £250k | 2 |
£350k i £400k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caerdydd
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1174941 CURRICULUM FOR COHESION
- 13 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Caroline Casella | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Micaela Louise Panes | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Madison Poppy Johnston Hutchinson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Katherine Helen Shelton | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Peggy Button | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Andrew Joseph Mann | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Sian Rees | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Wendy Joan Larner | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Juan Pereiro Viterbo | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Professor Urfan Khaliq | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Catrin Mair Lewis Wood | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Wilton Weaver | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Jeremy Maxwell Lewis | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Jennifer Wood | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
David Martin Selway | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Suzanne Rankin | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Patrick Younge | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Professor Damian Walford Davies | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Christopher Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
JOHN SHAKESHAFT | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|||||
Judith Anne Fabian | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Agnes Xavier-Phillips JP DL | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538.50m | £568.81m | £604.59m | £634.17m | £635.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £644.83m | £499.56m | £573.20m | £725.31m | £611.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.42m | £44.33m | £41.66m | £46.07m | £51.86m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £131.69m | £165.05m | £195.19m | £187.60m | £189.69m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.57m | £784.00k | £2.74m | £1.24m | £1.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.72m | £58.62m | £47.14m | £56.56m | £74.74m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £459.02m | £497.24m | £543.52m | £561.29m | £534.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £403.00k | £166.00k | £288.00k | £267.00k | £1.18m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.26m | £5.91m | £4.38m | £5.73m | £9.67m | |
|
Incwm - Arall | £7.94m | £6.27m | £6.83m | £9.35m | £16.13m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £656.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £458.61m | £465.66m | £485.76m | £509.36m | £528.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.58m | £2.55m | £2.58m | £2.85m | £4.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.51m | £1.80m | £518.00k | £481.00k | £1.51m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.94m | £2.89m | £2.92m | £3.35m | £3.39m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £925.00k | £1.03m | £1.25m | £1.99m | £3.48m | |
|
Gwariant - Arall | £183.65m | £31.36m | £84.86m | £213.10m | £78.87m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £782.83m | £846.80m | £934.28m | £949.06m | £952.27m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £11.83m | £9.26m | £7.60m | £9.25m | £15.21m | |
|
Cyfanswm asedau | £451.45m | £393.00m | £521.27m | £521.96m | £488.86m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£200.25m | -£187.31m | -£188.81m | -£233.45m | -£180.33m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £459.17m | £444.15m | £597.86m | £598.15m | £598.49m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 20 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 20 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER ADOPTED 7 OCTOBER 1884
Gwrthrychau elusennol
1. THE OBJECTS OF CARDIFF UNIVERSITY SHALL BE: (1) TO ADVANCE KNOWLEDGE AND EDUCATION BY TEACHING AND RESEARCH AND BY THE EXAMPLE AND INFLUENCE OF ITS CORPORATE LIFE; (2) TO PROVIDE INSTRUCTION AND COURSES OF STUDY FOR PERSONS SEEKING TO QUALIFY FOR DEGREES AND OTHER AWARDS OF THE UNIVERSITY OF WALES, OF CARDIFF UNIVERSITY, AND OF OTHER UNIVERSITIES AND FOR OTHER PERSONS; (3) TO PROMOTE AND MAKE PROVISION FOR RESEARCH AND FOR SUCH METHODS OF ADVANCING, DISSEMINATING, PRESERVING AND APPLYING KNOWLEDGE AS MAY BE DECIDED UPON FROM TIME TO TIME BY CARDIFF UNIVERSITY; (4) TO DEVELOP THE CHARACTER OF THE STUDENTS BY VIRTUE OF ITS CORPORATE LIFE; (5) TO PROMOTE, ITSELF OR JOINTLY WITH OTHERS, HEALTH AND WELFARE WITH SPECIAL REFERENCE TO THE NEEDS OF WALES; (6) TO CONTRIBUTE TO THE SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF WALES AND THE UNITED KINGDOM. 2. CARDIFF UNIVERSITY SHALL BE A TEACHING, RESEARCH, EXAMINING AND DEGREE-AWARDING BODY AND SHALL HAVE POWER TO DO ALL LAWFUL ACTS INCLUDING (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) POWER: (1) TO TAKE OVER ALL PROPERTY, RIGHTS, BENEFITS AND LIABILITIES OF, INCLUDING PROPERTY PREVIOUSLY HELD ON TRUST BY, UNIVERSITY OF WALES COLLEGE OF MEDICINE OR ANY OTHER PERSON OR BODY WHOSE OBJECTS ARE NOT INCONSISTENT WITH THIS OUR CHARTER; (2) TO MAKE AWARDS AND CONFER DEGREES AND OTHER DISTINCTIONS OF CARDIFF UNIVERSITY AND FOR GOOD CAUSE TO DEPRIVE A PERSON OF AN AWARD, DISTINCTION OR DEGREE OF CARDIFF UNIVERSITY.
Maes buddion
CARDIFF
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cardiff University
University Secretary's Office
Cardiff
CF10 3AT
- Ffôn:
- 029 20874297
- E-bost:
- Governance@cardiff.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window