AMERSHAM FREE CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In fulfilling the purpose of a Church (principally the advancement of the Christian faith according to the principles of the Baptist and United Reformed Church denominations) the Charity engages in a range of activities including (but not restricted to) the conduct of regular public worship, prayer, Bible study, preaching and teaching.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
91 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 05 Awst 2010: Previously excepted registration
- AMERSHAM FREE CHURCH (INTERDENOMINATIONAL) (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV IAN GREEN | Cadeirydd | 04 October 2013 |
|
|
||||
Peter Burdin | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|||||
Sara Autton | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Michael Richards | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Beverley Underwood | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Heather McIntyre | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
John Munro ACMA | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Rev Carolynn Elizabeth Croisdale-Appleby | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Stanislaw Leslie Chrol-Frolowicz | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Hazel Ruby Richardson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Amela Nandanie Munro MBACP | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Ann Deirdre Clark | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
DAVID ELDRIDGE | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|||||
Rev ERNA STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.07k | £141.20k | £152.65k | £191.74k | £288.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.97k | £100.31k | £132.37k | £177.55k | £192.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 MAY 2010 AS AMENDED ON 23 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CHURCH IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE BAPTIST UNION OF GREAT BRITAIN ("THE BUGB") AND THE UNITED REFORMED CHURCH IN THE UNITED KINGDOM ("THE URC") DENOMINATIONS. THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND / OR OTHER PARTS OF THE WORLD. THE CHURCH SHALL EXPRESS ITS AIMS IN A MISSION STATEMENT WHICH SHALL BE IN CONFORMITY WITH ITS CONSTITUTION AND MAY BE REVIEWED PERIODICALLY BY A CHURCH MEETING
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Amersham Free Church
Woodside Road
AMERSHAM
Buckinghamshire
HP6 6AJ
- Ffôn:
- 01494725339
- E-bost:
- admin@amershamfreechurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window