ymddiriedolwyr THE LUTHERAN CHURCH IN GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1137050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Martin Trinklein | Cadeirydd | 15 December 2018 |
|
|||||
Conrad Volker | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Anita Gajdacz | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Meelis Suld | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||
Rt Rev Tor Berger Jorgensen | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Rev Eliza Zikmane | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|||||
Sesulelo Kehle | Ymddiriedolwr | 10 June 2018 |
|
|
||||
Rev Paulina Hlawiczka | Ymddiriedolwr | 13 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.