THE LAKES FLYING COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To establish and maintain a heritage centre for the benefit of the public, that will tell the story of early powered seaplanes with the emphasis on the history of their early development and their activities in and around Windermere and the Lake District
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 27 Hydref 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN JOHN NORMAN GEE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alison Nicole Sandeman | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
David Kenneth Lodge McDonnell | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Anne Christine Hughes | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|||||
Derek Andrew Wrathall | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Robin Peter Caddick | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Katharine Miriam Tripp | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Michael Nixon | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
ADRIAN BRUCE LEGGE | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
||||
PETULA ANNE GEE | Ymddiriedolwr | 15 June 2011 |
|
|
||||
SIR HUMPHRY WAKEFIELD BT FRGS MA CANTAB | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.82k | £39.38k | £7.63k | £75.99k | £52.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.37k | £24.01k | £2.80k | £64.99k | £41.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/03/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/09/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/06/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 MAR 2016 as amended on 24 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY:- 1) THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A HERITAGE CENTRE, THAT WILL TELL THE STORY OF SEAPLANES WITH THE EMPHASIS ON THE HISTORY OF THEIR EARLY DEVELOPMENT AND THEIR ACTIVITIES IN AND AROUND WINDERMERE AND THE LAKE DISTRICT; 2) THE CONSTRUCTION, DISPLAYS AND FLIGHTS OF AN AIRWORTHY REPLICA OF WATERBIRD - THE FIRST AEROPLANE TO SUCCESSFULLY TAKE OFF AND ALIGHT ON WATER OUTSIDE OF FRANCE AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON 25/11/1911 AT WINDERMERE; 3) EXHIBITING THE REPLICA OF WATERBIRD IN PERPETUITY; 4) PROVIDING HISTORICAL AND TECHNICAL INFORMATION REGARDING THE HISTORICAL CONTEXT AND DESIGN OF WATERBIRD.
Maes buddion
WINDERMERE AND THE LAKE DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bennett Brooks & Co Ltd
St. Georges Court
Winnington Avenue
NORTHWICH
CW8 4EE
- Ffôn:
- 07786918176
- E-bost:
- ijngee@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window