Hanes ariannol CHILDREN AHEAD LTD
Rhif yr elusen: 1138140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/07/2019 | 29/07/2020 | 29/07/2021 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £729.47k | £828.42k | £986.03k | £1.17m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £723.58k | £801.82k | £949.72k | £1.17m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.90k | £27.26k | £52.02k | £20.00k | £75.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £238.72k | £183.90k | £117.03k | £285.09k | £314.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £490.75k | £644.52k | £869.00k | £887.15k | £922.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £709.77k | £785.91k | £932.54k | £1.15m | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.81k | £15.91k | £17.18k | £20.69k | £21.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.95k | £4.96k | £5.57k | £6.18k | £6.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.