Hanes ariannol UNIVERSITY OF SOUTH WALES/PRIFYSGOL DE CYMRU

Rhif yr elusen: 1140312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £198.83m £200.21m £218.93m £233.03m £248.67m
Cyfanswm gwariant £200.06m £195.00m £215.99m £231.82m £244.93m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.53m £3.37m £4.83m £5.37m £7.40m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.05m £4.75m £4.23m £3.45m £3.07m
Incwm - Weithgareddau elusennol £175.97m £180.79m £196.32m £202.32m £207.70m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.26m £571.00k £521.00k £4.23m £12.21m
Incwm - Arall £17.55m £14.11m £17.86m £23.03m £25.69m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £200.06m £195.00m £215.99m £231.82m £244.93m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0