Hanes ariannol THE BIRMINGHAM BATTALION OF THE BOYS' BRIGADE

Rhif yr elusen: 1137394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.13k £14.61k £6.15k £15.46k £15.91k
Cyfanswm gwariant £15.87k £8.94k £12.83k £14.79k £15.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A