ymddiriedolwyr WATERAID INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1137900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Patricia O'Neil | Cadeirydd | 01 August 2020 |
|
|
||||
Mohamed Sigbe Beavogui | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR HIROAKI FURUMAI | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Jan Sigurd Michael Arthursson | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Towle | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Martin Munro | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
The Hon Karlene Ann Maywald | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
ANDREW JAMES GREEN | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|||||
Professor Mala Rao OBE | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.