Hanes ariannol ROEHAMPTON STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1139857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.04m £811.86k £994.49k £1.04m £856.09k
Cyfanswm gwariant £1.06m £774.84k £1.08m £1.15m £786.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.68k £43.11k £3.41k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £734.08k £701.01k £675.78k £662.58k £693.40k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £13.81k £10.39k £7.25k £56.36k £9.02k
Incwm - Weithgareddau elusennol £295.91k £100.34k £311.45k £319.53k £153.26k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £907 £115 £16 £136 £417
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.06m £774.84k £1.08m £1.15m £786.52k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £12.14k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0