THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE CHURCH OF THE HOLY CROSS, UCKFIELD

Rhif yr elusen: 1137746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved and the housebound. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. Provision of activities for senior citizens, parents and toddlers and other special need groups. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £148,067
Cyfanswm gwariant: £158,456

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Medi 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHURCH OF THE HOLY CROSS, UCKFIELD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev JOHN CASWALLAN WALL MA Cadeirydd 21 September 2016
MRS LOMAS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony G Simpson Ymddiriedolwr 06 May 2022
Dim ar gofnod
Jacqueline Davies Ymddiriedolwr 06 May 2022
Dim ar gofnod
Bethany Boag-Morris Ymddiriedolwr 06 May 2022
Dim ar gofnod
SANDRA MARJORIE BONIFACE Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
PAUL JOHN IRELAND Ymddiriedolwr 08 May 2019
Dim ar gofnod
SHIRLEY ANN JEPSON Ymddiriedolwr 23 April 2019
SAINT MARGARET'S CONVENT (SSM CHISWICK) CIO
Derbyniwyd: Ar amser
FRANCIS NIGEL WALLACE LL.B Ymddiriedolwr 23 April 2019
Dim ar gofnod
JILL THORNTON Ymddiriedolwr 20 April 2018
Dim ar gofnod
EDNA MARY OSBORNE Ymddiriedolwr 13 April 2016
Dim ar gofnod
SHEILA MARY FORDHAM BED Cantab Ymddiriedolwr 30 September 2015
Dim ar gofnod
SARAH ELIZABETH WIDDOWSON Ymddiriedolwr 09 April 2014
Dim ar gofnod
GILLIAN YOUNGMAN Ymddiriedolwr 23 April 2013
Dim ar gofnod
MRS DEE JOHNSON Ymddiriedolwr
EDWARD HOLMES BALDOCK
Derbyniwyd: Ar amser
TERRY DOUGLAS HALL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAUL LESTER CUERDEN BA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN PONTEFRACT Ymddiriedolwr
EDWARD HOLMES BALDOCK
Derbyniwyd: Ar amser
ANN ELIZABETH KENNEDY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANGELA LESLEY NOEL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £159.26k £298.67k £134.04k £156.56k £148.07k
Cyfanswm gwariant £156.60k £124.94k £150.43k £152.95k £158.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 14 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 19 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 19 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 25 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE CHURCH OF THE HOLY CROSS
BELMONT CENTRE
BELMONT ROAD
UCKFIELD
EAST SUSSEX
TN22 1BP
Ffôn:
01825764889