Hanes ariannol REDEEMING OUR COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1139817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £531.31k | £671.37k | £787.01k | £690.59k | £649.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £532.49k | £592.90k | £651.15k | £680.78k | £731.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £81.36k | £38.74k | £19.48k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £447.22k | £434.75k | £494.18k | £157.35k | £173.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.49k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £78.31k | £235.94k | £111.85k | £450.01k | £468.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £335 | £683 | £382 | £158 | £393 | |
|
Incwm - Arall | £1.96k | £0 | £180.60k | £83.07k | £7.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £532.48k | £592.90k | £651.15k | £680.78k | £731.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.63k | £1.50k | £8.26k | £1.50k | £3.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.