BRAIN RESEARCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brain Research UK (the working name of Brain Research Trust) promotes and supports basic and clinical research into neurological disease which affects one in five people in the UK. We fund ground-breaking research at UK-wide centres of excellence for scientific research into neurological diseases and conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,495,000
Roddion a chymynroddion | £2.92m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £575.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,260,000
Codi arian | £1.23m | |
Weithgareddau elusennol | £2.03m | |
Arall | £0 |
£543,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £593,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.23m | |
Gwariant elusennol | £2.03m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £235.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.23m | |
Gwariant elusennol | £2.03m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £778.00k |
Pobl

6 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- BRAIN RESEARCH UK (Enw gwaith)
- BRT, THE BRT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Gollan | Cadeirydd | 16 July 2013 |
|
|
||||
Vijay Jassal | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|||||
Prof Kevin Talbot | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Professor Joanna Wardlaw | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Dr Aoife Regan | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Jeremy Storrs | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Paul Vernon Wright | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
JONATHAN KROPMAN | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.50m | £1.75m | £2.03m | £3.20m | £3.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.67m | £3.31m | £3.25m | £3.01m | £3.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £184.00k | £682.00k | £593.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.82m | £1.38m | £1.61m | £2.77m | £2.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £474 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £40.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £681.00k | £368.00k | £421.00k | £427.00k | £575.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £104.00k | £557.00k | £437.00k | £384.00k | £518.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.46m | £2.59m | £2.40m | £1.82m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.21m | £722.00k | £844.00k | £1.19m | £1.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91.00k | £60.00k | £55.00k | £69.00k | £76.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.10m | £2.35m | £2.20m | £1.67m | £1.68m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £78.00k | £37.42k | £87.00k | £84.00k | £84.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £3.00k | £3.00k | £3.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £13.55m | £14.07m | £14.04m | £13.18m | £13.71m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.53m | £2.68m | £2.52m | £2.65m | £3.08m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.19m | £5.17m | £5.93m | £5.83m | £6.02m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/08/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/12/2015 as amended on 16 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND SUPPORT BY ALL AVAILABLE MEANS FOR THE PUBLIC BENEFIT RESEARCH AND INVESTIGATION INTO AND STUDY OF DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND ALLIED SUBJECTS, AND PARTICULARLY THE CAUSES, MEANS OF PREVENTION, DIAGNOSIS, METHOD OF TREATMENT AND CURE OF SUCH DISEASES AND PUBLICATION OF SUCH RESEARCH, STUDY AND INVESTIGATION (HEREINAFTER REFERRED TO AS “NEUROLOGICAL RESEARCH”) WHICH TERM SHALL INCLUDE THE PROMOTION AND SUPPORT OF UNIVERSITY COLLEGE LONDON INSTITUTE OF NEUROLOGY (QUEEN SQUARE) AND SUCH OTHER INSTITUTIONS IN WHICH SUCH RESEARCH INVESTIGATION OR STUDY IS OR IS TO BE PURSUED.
Maes buddion
UNDEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- 16 Chwefror 2011 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fifth Floor
Holborn Gate
330 High Holborn
London
WC1V 7QH
- Ffôn:
- 02074049982
- E-bost:
- info@brainresearchuk.org.uk
- Gwefan:
-
brainresearchuk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window